Dogfen lywodraethu 1ST GREAT AND LITTLE PLUMSTEAD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1095481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (78 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 4 JANUARY 1912 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTERS DATED 28 MARCH 1949, 18 FEBRUARY 1959, 5 MAY 1967 AND 19 JULY 1991.
Gwrthrychau elusennol
TO ACT AS THE TRUSTEE OF ANY PROPERTY HELD FOR THE BENEFIT OF THE SCOUT ASSOCIATION OR ANY GROUP OR SCOUT COUNCIL ESTABLISHED ACCORDING TO THE REGULATIONS OF THE SCOUT ASSOCIATION AND RECOGNISED THEREBY. TO UNDERTAKE, ACCEPT, EXECUTE AND ADMINISTER ANY CHARITABLE TRUSTS. (PLEASE SEE COPY OF THE CHARTER ON FILE FOR DETAILS).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORFOLK - BROADLAND - GT. PLUMSTEAD - LT. PLUMSTEAD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.