ymddiriedolwyr AMADEUS CHAMBER ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 1098000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOUISE BRECKNELL | Cadeirydd | 03 September 2011 |
|
|
||||
Clare Le Fort | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Marianne Elizabeth Ryan | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Dr Robert Edward Tanner | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Frances Flinter | Ymddiriedolwr | 06 January 2020 |
|
|||||
Alison Matthews | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||
HANNAH GRACE EDITH LIGHT | Ymddiriedolwr | 10 September 2011 |
|
|
||||
JENNY WIGRAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
YVONNE BUTTOLPH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.