ymddiriedolwyr DOWN'S SYNDROME NORTH EAST
Rhif yr elusen: 1096003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS S BELTON | Cadeirydd | 17 June 2015 |
|
|
||||
Eleanor Baggaley | Ymddiriedolwr | 31 October 2021 |
|
|||||
Leanne Baister | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Michelle Varty | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Caroline Turner | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||
Susanne Hodgson | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Melanie Jayne Atkinson | Ymddiriedolwr | 25 May 2016 |
|
|
||||
MRS L BOND | Ymddiriedolwr | 21 October 2015 |
|
|
||||
MRS R COLLINSON | Ymddiriedolwr | 21 October 2015 |
|
|
||||
MRS N RAMSAY | Ymddiriedolwr | 21 October 2015 |
|
|
||||
MR A MARSHALL | Ymddiriedolwr | 21 October 2015 |
|
|
||||
MRS L DIXON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS J CARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.