ymddiriedolwyr 1ST WEALD BROOK SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1096647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN JOHN ASHLEY BATEMAN | Cadeirydd | 11 February 2013 |
|
|
||||
Caroline Nuttall | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Andrea Michelle Wilkins | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Rosemary Anne Dandridge | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Adriana Cevoli Giroldo | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
John Bennett Alexander | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
BERNADETTE MORGAN-BATEMAN | Ymddiriedolwr | 04 January 2016 |
|
|
||||
Mydge Mareta Clark | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
||||
CATHERINE HELEN ALEXANDER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BERNARD HENRY MANKTELOW IENG MIET | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.