Hanes ariannol SANDWELL ASIAN FAMILY SUPPORT SERVICE LIMITED
Rhif yr elusen: 1098917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £805.06k | £733.25k | £690.20k | £590.05k | £666.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £725.16k | £711.83k | £627.85k | £715.60k | £769.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £643.90k | £591.54k | £527.93k | £424.96k | £531.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | N/A | £75.43k | £35.59k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £90.88k | £66.19k | £135.43k | £109.31k | £184.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.87k | £26.26k | £9.31k | £18.16k | £35.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £650.58k | £618.13k | £535.17k | £437.11k | £425.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.47k | £22.68k | £10.29k | £25.47k | £20.67k | |
|
Incwm - Arall | £6.27k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £722.28k | £709.24k | £627.54k | £715.40k | £769.19k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.88k | £2.59k | £314 | £202 | £688 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.44k | £32.98k | £43.40k | £47.13k | £40.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.