ymddiriedolwyr CHIEF RABBINATE TRUST
Rhif yr elusen: 1095878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD JONATHAN KESTENBAUM | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|||||||||||||||||||||
Baroness Rosalind Miriam Altmann CBE | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||||||||||||||||||
MICHAEL HOWARD GOLDSTEIN | Ymddiriedolwr | 02 August 2017 |
|
|||||||||||||||||||||
Claire Lemer | Ymddiriedolwr | 02 August 2017 |
|
|||||||||||||||||||||
JONATHAN GOLDSTEIN | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|||||||||||||||||||||
MICK DAVIS | Ymddiriedolwr | 04 August 2014 |
|
|
||||||||||||||||||||
JOSHUA ROWE | Ymddiriedolwr | 04 August 2014 |
|
|||||||||||||||||||||
KEITH BARNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.