Hanes ariannol ERNEST HECHT CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1095850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1.47m | £5.27m | £2.01m | £211.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.78k | £303.58k | £2.71m | £662.88k | £377.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.32m | £5.25m | £1.90m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £151.30k | £19.86k | £106.12k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £1.32m | £5.25m | £1.90m | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £279.45k | £2.68m | £633.44k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £24.13k | £9.18k | £7.62k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.14k | £1.62k | £1.74k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £2.68m | £631.70k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £2.85k | £9.18k | £7.62k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £23.03k | £21.82k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.