ymddiriedolwyr ROOTS FOR CHURCHES LIMITED
Rhif yr elusen: 1097466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Peter Hamill | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Richard Reddie | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Jenny Mills | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||
Jo Hibbard | Ymddiriedolwr | 25 October 2019 |
|
|
||||
Zoe Victoria Keens | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|||||
Rev DAFYDD ALED DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr THOMAS ALLAIN CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.