Hanes ariannol NORTH EAST DONCASTER CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1096497
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £152.33k | £198.56k | £261.51k | £489.38k | £460.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £172.00k | £201.16k | £239.24k | £401.14k | £449.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £86.86k | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £38.62k | £38.62k | £152.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.