ymddiriedolwyr THE PUBLIC CATALOGUE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1096185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathleen SORIANO | Cadeirydd | 23 October 2020 |
|
|||||
Dr Caroline Margaret CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 31 August 2024 |
|
|
||||
Professor Jago COOPER | Ymddiriedolwr | 12 August 2024 |
|
|
||||
Sherece RAINFORD | Ymddiriedolwr | 12 August 2024 |
|
|
||||
Sarah Ruth HAYDEN | Ymddiriedolwr | 12 August 2024 |
|
|
||||
John Frederick STACK | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Thomas Gwyn DAVIES | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Catherine HOLDEN | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Professor Carola BOEHM | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Hasan BAKHSHI | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Thomas MARKS | Ymddiriedolwr | 14 September 2018 |
|
|
||||
KIMBERLEY Jane STREETS | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|||||
GEORGE EDWARD ENTWISTLE | Ymddiriedolwr | 22 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.