Hanes ariannol THE LIMES COMMUNITY AND CHILDREN'S CENTRE
Rhif yr elusen: 1099064
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £475.46k | £536.82k | £562.38k | £545.63k | £493.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £461.47k | £527.50k | £550.62k | £548.84k | £421.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £163.84k | £180.79k | £158.73k | £181.95k | £49.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £63.66k | N/A | £32.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £491.85k | £352.90k | £317.30k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £44.97k | £209.48k | £228.33k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1 | £2 | £2 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £521.98k | £540.05k | £544.88k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £5.52k | £10.57k | £3.96k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.57k | £7.95k | £6.98k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.