ymddiriedolwyr COMMUNITY EQUALITY DISABILITY ACTION
Rhif yr elusen: 1096528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Smale | Cadeirydd | 14 February 2018 |
|
|
||||
Alexander Donald Wares | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Rachel Setter | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Hayley Emma Hardy | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Christopher Ian Fotheringham | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Joanna Elizabeth Osgood | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Nicky Hallam | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Andy Punter | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Mark Picken | Ymddiriedolwr | 08 August 2017 |
|
|
||||
ROSEMARY DAVISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEVE KEABLE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.