Hanes ariannol ADDINGTON FUND
Rhif yr elusen: 1097092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £801.56k | £739.48k | £853.68k | £677.19k | £1.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £585.86k | £632.81k | £468.70k | £506.57k | £647.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £180.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £335.25k | £283.12k | £363.78k | £228.89k | £1.19m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £62.39k | £21.70k | £288 | £19.27k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £340.72k | £386.39k | £395.12k | £400.34k | £488.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £63.00k | £45.57k | £23.97k | £28.70k | £41.81k | |
|
Incwm - Arall | £200 | £2.70k | £70.52k | £0 | £46.57k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £950.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £477.47k | £597.40k | £437.02k | £467.57k | £595.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £102.80k | £35.41k | £19.42k | £39.01k | £52.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.56k | £13.22k | £10.65k | £12.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £9.29k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £6.10k | £5.30k | £7.67k | £10.28k | |
|
Gwariant - Arall | £5.58k | £0 | £12.25k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.