Hanes ariannol SHELTERBOX TRUST
Rhif yr elusen: 1096479
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.81m | £12.55m | £13.98m | £14.19m | £22.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.86m | £12.75m | £11.46m | £11.66m | £17.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £257.51k | £1.28k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.24m | £11.90m | £13.64m | £13.98m | £21.77m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £114.00k | £162.00k | £202.00k | £205.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £522.08k | £386.00k | £133.00k | £0 | £269.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.69k | £25.00k | £9.00k | £2.00k | £37.00k | |
|
Incwm - Arall | £30.90k | £132.00k | £29.00k | £8.00k | £1.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £819.33k | £1.12m | £1.42m | £1.31m | £1.95m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.04m | £8.93m | £8.34m | £8.09m | £14.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.81m | £3.81m | £3.12m | £3.57m | £3.56m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £17.00k | £27.00k | £32.00k | £32.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.74m | £1.70m | £644.00k | £1.18m | £4.14m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.