Hanes ariannol LAUREN'S LINK
Rhif yr elusen: 1103175
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £147.69k | £102.05k | £106.44k | £94.32k | £100.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.48k | £120.23k | £127.24k | £95.67k | £97.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £73.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.