ymddiriedolwyr THE CHILDRENS WELFARE AND RESEARCH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1101160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR JIM MC ARDLE | Cadeirydd | 19 September 2003 |
|
|
||||
John Carey | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Keith Masterson | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Rory O'Connor | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Kevin Moran | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
DAVID JONES | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||
Sean McNicholas | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
||||
PADDY KELLY | Ymddiriedolwr | 19 September 2003 |
|
|
||||
JOHN CAREY | Ymddiriedolwr | 19 September 2003 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.