ymddiriedolwyr SMILE (PRESTON) (SELF MOTIVATION IN LASTING ENDORPHINS)
Rhif yr elusen: 1098658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Castle | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Mandy Fletcher | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Judith Fawbert | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Barbara Threlfall | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Libby Anderson | Ymddiriedolwr | 06 January 2016 |
|
|
||||
Ann Skellorn | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|
||||
Pat Livingstone | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|
||||
JOHN DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.