Hanes ariannol NORTH WALES SCIENCE
Rhif yr elusen: 1102959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £614.09k | £790.94k | £824.04k | £927.44k | £940.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £693.21k | £801.43k | £825.88k | £903.76k | £927.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £270.65k | £355.78k | £227.30k | £276.13k | £319.64k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £270.65k | £194.71k | £66.93k | £68.54k | £98.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.40k | £18.40k | £12.69k | £77.31k | £67.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £188.78k | £471.18k | £541.92k | £679.84k | £623.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £120.26k | £106.66k | £202.50k | £101.75k | £152.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £676.51k | £787.62k | £815.17k | £847.42k | £847.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.70k | £13.81k | £10.71k | £56.34k | £80.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.91k | £13.61k | £8.68k | £9.78k | £18.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.