ymddiriedolwyr DOWN SYNDROME LIVERPOOL
Rhif yr elusen: 1097276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Gilmurray | Cadeirydd | 10 March 2014 |
|
|
||||
Lesley Lomax | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Emma Davies | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Kelly Hughes | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Leanne Aydemir | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Claire Creer | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Maria Alexandra Manning Mrs | Ymddiriedolwr | 09 February 2020 |
|
|
||||
Jackie Rawlinson | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
Mrs MARGARET ANN HOGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.