Hanes ariannol LONGACRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1096567
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.45m | £3.43m | £3.78m | £3.93m | £4.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.23m | £3.36m | £3.50m | £3.76m | £3.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £97.87k | £56.61k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £38.43k | £25.69k | £29.63k | £25.70k | £20.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.76k | £7.96k | £6.81k | £26.77k | £66.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.40m | £3.30m | £3.69m | £3.88m | £3.94m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £97.87k | £55.25k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.23m | £3.36m | £3.50m | £3.76m | £3.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.27k | £8.23k | £12.56k | £12.88k | £15.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.