Hanes ariannol BOLTON SOLIDARITY COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1101649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £144.72k | £74.35k | £240.66k | £195.83k | £186.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.41k | £116.50k | £127.75k | £196.63k | £196.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £56.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £55.37k | £56.12k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.