Hanes ariannol BATH CRICKET CLUB
Rhif yr elusen: 1100812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £656.02k | £656.88k | £3.43m | £697.60k | £633.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £663.32k | £953.37k | £592.62k | £769.19k | £688.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.13k | £154.72k | £18.02k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £27.28k | £31.56k | £178.16k | £52.27k | £30.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £585.41k | £476.96k | £41.04k | £185.48k | £296.87k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £43.08k | £55.40k | £16.52k | £83.07k | £81.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £16.58k | |
|
Incwm - Arall | £250 | £92.95k | £3.19m | £376.78k | £207.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £416.34k | £546.53k | £422.49k | £504.65k | £456.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £246.98k | £406.85k | £170.13k | £264.53k | £231.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.95k | £11.51k | £14.91k | £11.23k | £15.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.