Hanes ariannol BARNSLEY AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1097422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £665.76k | £716.88k | £926.08k | £903.37k | £892.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £717.52k | £761.92k | £761.90k | £865.94k | £931.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £560.45k | £227.80k | £244.49k | £247.15k | £513.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.12k | £457.04k | £525.00k | £574.39k | £279.54k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £481 | £108 | £562 | £160 | £1.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.49k | £3.70k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £658.64k | £709.84k | £923.31k | £900.21k | £881.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.55k | £2.73k | £2.20k | £1.58k | £3.77k | |
|
Incwm - Arall | £1.60k | £500 | £0 | £1.42k | £5.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £717.52k | £761.92k | £761.90k | £865.94k | £931.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.68k | £2.63k | £0 | £1.41k | £1.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.