ymddiriedolwyr Staffordshire Network for Mental Health
Rhif yr elusen: 1097461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Scott | Cadeirydd | 06 March 2019 |
|
|
||||
David Hardy | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Joanne Elizabeth Craig | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Tracey Nixon | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
Cheryl Pamela Turner | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
Darren Smallman | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
Reena Kenth-kalia | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Jamie Bruce McKain | Ymddiriedolwr | 17 December 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.