ymddiriedolwyr CARERS NETWORK WESTMINSTER
Rhif yr elusen: 1097723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadia Taylor | Cadeirydd | 04 December 2014 |
|
|
||||
David Walden Lewis | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Siobhan Duffy | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Theresa Thomas | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Prof Mary Larkin | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Sarah Findlay | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Genevieve Peattie | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Jennifer Catherine Nel | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Charles Adeniran | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.