ymddiriedolwyr CHARTRIDGE SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 1097951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Sanjay Sunak | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Joanne Beech | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Charles Brown | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Shillin Hymers | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
David Spikings | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Nuno Alexandre Regufe | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
ALEXANDRA HAWKES | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
ANDREW JAMES EATON MURRAY | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
SARAH HANNEN | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
TINA BEAUMONT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.