ymddiriedolwyr DONNINGTON HOUSE CARE HOME LIMITED
Rhif yr elusen: 1098508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN HUGH SHIPSTONE SHIPPAM JP DL | Cadeirydd |
|
||||||
Laura Jayne Williams | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Dr GREG TAMLYN | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Anne Bareham | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Laura Colville | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
JUSTIN EVERSHED-MARTIN | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
ANNA HUTCHINGS | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|||||
JILL EVERSHED MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.