Hanes ariannol INTERNATIONAL SEAFARERS' WELFARE AND ASSISTANCE NETWORK
Rhif yr elusen: 1102946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £969.66k | £1.11m | £1.15m | £1.30m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.03m | £1.10m | £1.15m | £1.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.43k | £9.91k | £117.39k | £57.54k | £75.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £51.27k | £55.31k | £108.62k | £161.92k | £222.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £884.54k | £1.04m | £924.98k | £1.07m | £1.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £196 | £899 | £808 | £493 | £1.48k | |
|
Incwm - Arall | £22.23k | £5.11k | £2.73k | £4.33k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £985.16k | £980.31k | £1.03m | £1.05m | £1.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £41.46k | £45.99k | £65.64k | £98.74k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.23k | £0 | £16.79k | £21.13k | £16.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £561.92k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.