Hanes ariannol THE FRIENDS OF SNOWDON REHABILITATION CENTRE
Rhif yr elusen: 1099293
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/10/2015 | 24/10/2016 | 24/10/2017 | 24/10/2018 | 24/10/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.00k | £7.98k | £2.66k | £1.43k | £200 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.59k | £2.57k | £3.28k | £2.63k | £4.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.