ymddiriedolwyr KONGOLESE CHILDREN'S ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1104079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUANDA MALONDA | Cadeirydd |
|
|
|||||
PASITO TOLA | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
MBI KIPHANZU | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
PHEMBA NGOMA | Ymddiriedolwr | 24 July 2017 |
|
|
||||
EUGENE KHONDE | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
||||
MONGAY LEK-LEK BAPINDIKWA | Ymddiriedolwr | 26 April 2011 |
|
|
||||
HOLGA VITA ZOLA | Ymddiriedolwr | 26 April 2011 |
|
|
||||
YILA MASIALA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.