Hanes ariannol ICHTHUS CHRISTIAN FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1099412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37m | £940.30k | £1.17m | £1.48m | £1.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £919.12k | £1.03m | £1.36m | £1.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.83k | £840 | £18.14k | N/A | £2.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.16m | £867.20k | £994.23k | £1.26m | £1.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £130.83k | £33.63k | £143.57k | £170.57k | £230.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.55k | £15.25k | £6.50k | £4.54k | £17.68k | |
|
Incwm - Arall | £75.08k | £24.23k | £25.94k | £46.47k | £46.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £326.16k | £24.82k | £10.00k | £252.57k | £50.19k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £919.12k | £1.03m | £1.36m | £1.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.00k | £6.50k | £6.50k | £6.50k | £6.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.