Hanes ariannol PRATHAM UK
Rhif yr elusen: 1099386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £568.50k | £372.17k | £1.19m | £1.59m | £1.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £461.42k | £752.78k | £992.71k | £1.51m | £1.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | £303.05k | £249.39k | £565.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £12.40k | £16.80k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £566.43k | N/A | £862.72k | £1.32m | £876.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.06k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £8.06k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £190.39k | N/A | £902.48k | £1.39m | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £254.93k | N/A | £90.23k | £121.54k | £413.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.98k | N/A | £11.42k | £0 | £24.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £163.41k | N/A | £731.08k | £1.19m | £958.26k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £16.11k | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.