ymddiriedolwyr PRATHAM UK
Rhif yr elusen: 1099386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakate Khaitan | Cadeirydd | 10 August 2018 |
|
|
||||
Nishma Gosrani | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
Manish Gupta | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Kanesh Balasubramaniam | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Sunayna Sethi | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Alpona Banerji | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Manisha Bharti | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Shailesh Ramniklal Solanki | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|||||
Kalpesh Ramniklal Solanki | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Sam Tully | Ymddiriedolwr | 13 September 2019 |
|
|
||||
Karthic Jayaraman | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|
||||
DIXIT JOSHI | Ymddiriedolwr | 31 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.