Hanes ariannol NEXT GENERATION
Rhif yr elusen: 1099628
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £120.68k | £122.69k | £103.92k | £87.04k | £11 | |
|
Cyfanswm gwariant | £129.29k | £112.57k | £99.19k | £131.23k | £125.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £60.00k | £60.00k | £60.00k | £60.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £9.19k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.