Hanes ariannol ASSOCIATION OF NHS CHARITIES
Rhif yr elusen: 1125687
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £230.64k | £220.59k | £235.15k | £271.26k | £388.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £188.89k | £205.84k | £269.59k | £263.97k | £364.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.00k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.