Dogfen lywodraethu SIDCOT EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1099334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 8 JUNE 1927 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS PASSED 1958, 1962 AND 1982. as amended on 19 Apr 2014 as amended on 15 Apr 2022 as amended on 06 Jun 2023as amended on 06 Jun 2023as amended on 07 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
THE EDUCATIONAL ADVANCEMENT OR BENEFIT OF PAST OR PRESENT SCHOLARS OF THE SCHOOL.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED. IN PRCATICE WORLDWIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.