ymddiriedolwyr THE NAVIGATORS UK LIMITED
Rhif yr elusen: 1099148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON NEVILLE WROE | Cadeirydd | 26 November 2015 |
|
|||||
Dr Baba Psalm Duniya Inusa | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|||||
Stephen Nicholas Wexler | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Alison MacLeod Craig | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Dr Alistair David William Jones | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Sze-Meng Kueh | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Helen Laura Heron | Ymddiriedolwr | 07 April 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.