ymddiriedolwyr KICK LONDON
Rhif yr elusen: 1100072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTHEW KING | Cadeirydd |
|
|
|||||
Timothy Michael Morfin | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Philip Mills | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
John McGinley | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Christopher Edwards | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Penelope Sarah Cox | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Peter Graham Burt | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|||||
Elizabeth Leisa Mackenroth | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Paul Ramon Newton | Ymddiriedolwr | 15 August 2017 |
|
|
||||
Stephen Thomas | Ymddiriedolwr | 02 November 2015 |
|
|||||
Clifford John Underhay | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Michael Peter Wakeham | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.