Hanes ariannol MEDICAL MISSION INTERNATIONAL (UK)
Rhif yr elusen: 1099015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.35m | £3.25m | £3.23m | £2.45m | £1.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.14m | £3.04m | £3.13m | £2.19m | £1.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.35m | £3.25m | £3.23m | £2.45m | £1.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £719 | £1.33k | £789 | £101 | £2.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £78.43k | £112.12k | £63.23k | £64.58k | £29.77k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.98m | £2.89m | £2.99m | £2.07m | £1.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £157.09k | £152.46k | £144.90k | £129.79k | £134.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.35k | £27.93k | £29.21k | £26.15k | £29.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £92.35k | £89.15k | £96.06k | £76.62k | £80.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.