Hanes ariannol HOUNSLOW SENIORS TRUST
Rhif yr elusen: 1100445
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2010 | 31/01/2011 | 31/01/2012 | 31/01/2013 | 31/01/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.39k | £23.52k | £27.96k | £25.78k | £6.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.67k | £24.56k | £27.95k | £25.64k | £7.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.