ymddiriedolwyr REVELEY LODGE TRUST
Rhif yr elusen: 1099935
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Granville Taylor | Cadeirydd | 11 October 2013 |
|
|
||||
Brenda Ann Batten | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|||||
James Hughes | Ymddiriedolwr | 08 December 2017 |
|
|
||||
Pamela Glover | Ymddiriedolwr | 15 September 2017 |
|
|
||||
KATHARINE WHITAKER | Ymddiriedolwr | 16 October 2015 |
|
|||||
RITA CASTLE | Ymddiriedolwr | 02 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.