Hanes ariannol THE MISS J K STIRRUP CHARITY TRUST
Rhif yr elusen: 1099976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/08/2019 | 18/08/2020 | 18/08/2021 | 18/08/2022 | 18/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.79k | £58.43k | £52.36k | £69.01k | £78.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £134.22k | £83.64k | £93.11k | £95.49k | £208.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.