ymddiriedolwyr WITHAM & DISTRICT (ESSEX) U3A
Rhif yr elusen: 1100042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackie Lesley Gascoigne | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Hazel Lawrence | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Margaret Jane Barton | Ymddiriedolwr | 08 January 2021 |
|
|
||||
Dawn Wilding | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Margaret Jane Bassett | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Pamela Clare Fearnley | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Alan Stevens | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Ray Hardisty | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.