ymddiriedolwyr STORYBOOK DADS
Rhif yr elusen: 1101208
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Hearl | Cadeirydd | 13 January 2014 |
|
|||||
Ken Martin | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Jackie Butler | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Sally Henley | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||
Theresa Bailey | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
Hilary FRANK Cllr | Ymddiriedolwr | 27 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.