Hanes ariannol WEST LANCASHIRE WOMEN'S REFUGE LIMITED
Rhif yr elusen: 1101025
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (98 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £527.94k | £424.06k | £451.81k | £592.08k | £826.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £484.81k | £475.97k | £478.50k | £627.68k | £743.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £254.96k | £183.50k | £85.10k | £138.32k | £284.95k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.31k | N/A | N/A | £7.46k | £10.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £519.30k | N/A | N/A | £584.58k | £814.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £329 | N/A | N/A | £38 | £1.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £10.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £484.81k | N/A | N/A | £627.68k | £743.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.46k | N/A | N/A | £26.76k | £39.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.