Hanes ariannol REDWOOD PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1100327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £569.74k | £570.16k | £522.77k | £530.73k | £366.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £551.08k | £528.48k | £513.66k | £560.27k | £590.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £382.86k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £409.55k | £423.03k | £423.29k | £258.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £405.28k | £414.63k | £423.22k | £424.82k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £670 | £0 | £2 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £147.85k | £144.94k | £92.47k | £103.52k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.55k | £1.60k | £1.57k | £1.06k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £15.07k | £8.32k | £5.52k | £1.32k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £551.08k | £528.48k | £513.66k | £560.27k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.