ymddiriedolwyr WELLSPRING THERAPY & TRAINING
Rhif yr elusen: 1100420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN WOOD | Cadeirydd | 02 March 2020 |
|
|
||||
Andrew Bull | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Rev Phil Carman | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Philippa Bogle | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
ANGELA HALL | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Stuart McKee | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
ROGER ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
||||
Margaret Anne Castro | Ymddiriedolwr | 26 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.