Hanes ariannol Bolton Community Furniture Store Limited
Rhif yr elusen: 1101339
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £401.62k | £342.74k | £300.30k | £333.83k | £373.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £421.74k | £373.03k | £308.27k | £297.56k | £332.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.00k | N/A | £26.65k | £83.56k | £75.08k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £28.00k | £10.00k | £14.66k | £10.00k | £10.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.