Hanes ariannol WODSON PARK TRUST
Rhif yr elusen: 1101130
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £938.22k | £884.28k | £499.29k | £736.44k | £643.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09m | £1.04m | £710.19k | £801.39k | £775.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £320.09k | £142.82k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.15k | £435 | N/A | £1.52k | £7.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £183.52k | £174.96k | N/A | £13.16k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £753.39k | £708.76k | N/A | £686.74k | £618.71k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £163 | £20.13k | N/A | £13 | £759 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £35.00k | £16.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £923.52k | £907.57k | N/A | £745.12k | £735.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £162.81k | £132.08k | N/A | £56.27k | £40.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.58k | £25.93k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.