ymddiriedolwyr ADVANCE HE
Rhif yr elusen: 1101607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Mark Edmund Smith | Cadeirydd | 02 January 2024 |
|
|||||
Professor Joanna Newman | Ymddiriedolwr | 06 August 2024 |
|
|||||
Professor Randall Whittaker | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Professor Parveen Yaqoob | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Dr Samuel Grogan | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Professor Andrea Nolan | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Annette Hay | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
Janet Legrand | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
Paul Woodgates | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
Professor David Sadler | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.